ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST GUTHLAC, MARKET DEEPING
Rhif yr elusen: 1133754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Georgina Leah Holding | Cadeirydd | 26 June 2020 |
|
|
||||||
Scott Miller | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||
Lorna Sian Mellowes | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||
HELEN Rowena EVANS | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||
Rosemary Wesley | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||||
Elizabeth Anne Gray | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||||
Jayne Stokoe | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||||
Stephanie Ann Howard BEd | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||||
David Thomas Hand | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||
Keith Martin Fowler | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||
Suzanne Cordelia Denton | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||||
James William Ronald Ward | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||||
Peter Frank Hilton | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|
||||||
Carol Rose Cooper | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||||
Carol Cooper | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||||
Julie Bacon | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||||
Nigel Bacon | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
LYALL ANTONY SEALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.