Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN, TUNBRIDGE WELLS
Rhif yr elusen: 1132603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £502.87k | £512.98k | £527.47k | £551.30k | £617.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £580.88k | £584.84k | £537.18k | £577.12k | £743.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £444.96k | £482.29k | £486.06k | £498.68k | £516.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £56.09k | £29.23k | £40.28k | £49.91k | £84.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.82k | £1.46k | £1.13k | £2.71k | £8.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.31k | £52 | £9.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £580.88k | £584.84k | £537.18k | £577.12k | £743.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.73k | £2.72k | £3.10k | £3.54k | £3.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £89.88k | £75.50k | £70.20k | £78.20k | £80.42k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.