ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CROSTHWAITE, SAINT KENTIGERN, KESWICK
Rhif yr elusen: 1132320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Graham Murphie | Cadeirydd | 10 October 2018 |
|
|||||
Lisa Shui Lin Farren | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Adrian Sturges | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Rachel Thomas | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
LINDA ELIZABETH RIGG | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||
Keith Malcolm Rigg | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|||||
George Scott Parkinson | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|||||
Sarah Elizabeth Archer Campion | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
CLAIRE LOUISE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|||||
Dorothy Fernandez | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALISON DURSTON-SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Mr Chris Pond | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA TEE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARA FRANCES MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LAURENCE DURSTON-SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.