ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL, GALLEYWOOD COMMON
Rhif yr elusen: 1132183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David James Cattle | Cadeirydd | 02 October 2018 |
|
|||||
Travers Harpur | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
RICHARD JOSEPH JOHN HYLAND | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|||||
Geoff Windus | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Gavin Adlington | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Michael Tucker | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Clare Elizabeth Broome | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Janella Dawn Coates | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Susan Janice Metcalfe | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Anne Pepper | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
Stephanie Gillingham | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Jane Dougan | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.