Hanes ariannol Afon Nedd Ministry Area
Rhif yr elusen: 1134218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.87k | £252.36k | £244.20k | £226.03k | £501.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £247.18k | £225.88k | £210.94k | £230.21k | £346.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £233.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £104.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £163.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £100 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £521 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £53.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £339.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £15.91k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.