ymddiriedolwyr BEDFORDSHIRE ESSEX AND HERTFORDSHIRE DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1133921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Michael Chapman | Cadeirydd | 24 August 2016 |
|
|||||||||||
Rev Sandra Mary Howes | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||||
Angela Mary Brydon | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||||
Steven William Thomas Rogers | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||||||
Rev Christine Pamela Preece | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|||||||||||
Rev David Jebb | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Rev RACHAEL LOUISE HAWKINS | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Sheila Millicent Pollard | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Rev Zena Frances Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||
Stuart John Watkin | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||||||||
Stephen Mark Watson | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|||||||||||
Rev Chris Sandy | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||||||||
JENNIFER KAY HARRIS | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|||||||||||
Rev Mark Paul Hammond | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|||||||||||
Tom Osborne | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|||||||||||
KEITH NORMAN | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|||||||||||
DAVID ALAN GERMANY | Ymddiriedolwr | 21 September 2013 |
|
|||||||||||
Mr Robert William Butcher | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.