ymddiriedolwyr BARNES METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1133913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deacon Richard David Goldstraw | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||||
Mark Benneworth | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||||
Elysia Cunningham | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
REV GEOFFREY FARRAR | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
Ian Haddow | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||||
MRS F M Moorhouse | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||||
Philip Blow | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||||
Christopher John Moorhouse | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||
VALERIE HEARN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
VIVIEN ISAAC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARY WITHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.