Hanes ariannol WOLVERHAMPTON AND SHREWSBURY METHODIST DISTRICT
Rhif yr elusen: 1134902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £887.37k | £923.94k | £901.71k | £1.29m | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £965.73k | £906.81k | £854.34k | £909.32k | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £74.03k | £102.41k | £79.31k | £386.10k | £109.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £614 | £1.22k | £1.35k | £390 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £808.22k | £805.49k | £819.37k | £897.86k | £873.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.51k | £4.83k | £1.68k | £4.29k | £26.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £10.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £964.99k | £906.13k | £833.64k | £908.20k | £1.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £740 | £674 | £706 | £1.12k | £2.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.70k | £1.66k | £1.62k | £4.00k | £4.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £251.92k | £199.21k | £117.72k | £150.22k | £554.70k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £740 | £674 | £706 | £1.12k | £2.26k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £20.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.