ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LICHFIELD SAINT MICHAEL AND SAINT MARY
Rhif yr elusen: 1139017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Abigail Walsh | Cadeirydd | 15 May 2022 |
|
|||||
Dr TREVOR MARTIN JAMES | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Sheila Jane Irvine | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Alison Mary Stevens | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
MR JOE SNEDDON | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
MICHAEL RICHARD JONES | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
BRENDA ANNE LIPTROT | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
STEPHEN DANIEL OLIVER | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Rev RUTH LOIS CLARE BULL | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
MAUREEN VALERIE BRAND | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
MICHAEL WILLIAM ARTHUR GODFREY | Ymddiriedolwr | 19 June 2012 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH JONES | Ymddiriedolwr | 14 April 2011 |
|
|||||
EDWARD GREEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID GEORGE EASTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD JOHN BROOKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VIVIEN MARGARET OLIVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN TOPLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.