ymddiriedolwyr THE METHODIST CHURCH, POULTON LE FYLDE
Rhif yr elusen: 1134343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Stone | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||||
Irene Burtonwood | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||||
Andrew David Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||||
CAROL ANN SYKES | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||||
Ralph Whittingham | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||||
GRAHAM KAY | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|||||||
Dr Richard Ronald Rhodes | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|||||||
BETTY MARGARET PILKINGTON | Ymddiriedolwr | 13 June 2012 |
|
|
||||||
Dr ALAN SYKES OBE | Ymddiriedolwr | 12 June 2012 |
|
|||||||
BARBARA HELEN BANES | Ymddiriedolwr | 12 June 2012 |
|
|
||||||
SYLVIA ANNE HOULDSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
EILEEN ALICE GEE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GILLIAN RHODES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
FRANCES MAY GANDHI SRN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.