ymddiriedolwyr GOALBALL UK
Rhif yr elusen: 1136892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Grosvenor | Cadeirydd | 15 June 2018 |
|
|||||
SCOTT JAMES McMUNN | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
EMMA ELIZABETH HENWOOD | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
LAUREN KOCHER | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Allegra Fowler-Wright | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Ranjit Singh | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
Katherine Rosemary Coghlan | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
PETER ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 09 December 2017 |
|
|
||||
Mark Keith Winder | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.