ymddiriedolwyr RUPERRA CASTLE PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1135940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Paul Brimble | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Gatehouse | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Amanda Patricia McConnell | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|||||
Christopher Morgan | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|||||
Jane Price | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
Charlotte Rogers | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Elaine Marilyn Davey | Ymddiriedolwr | 26 August 2012 |
|
|||||
PAT JONES-JENKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.