Hanes ariannol THE LONDON PATHWAY
Rhif yr elusen: 1138741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £948.95k | £730.63k | £1.35m | £1.41m | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £885.16k | £807.07k | £1.06m | £1.01m | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.50k | £44.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.19k | £52.83k | £220.78k | £19.77k | £8.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £61.64k | £50.30k | £157.47k | £191.56k | £58.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £887.31k | £680.33k | £1.19m | £1.22m | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £885.16k | £807.07k | £1.06m | £1.01m | £1.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £218 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.38k | £8.46k | £79.70k | £16.29k | £7.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.