ymddiriedolwyr TUNBRIDGE WELLS STREET PASTORS
Rhif yr elusen: 1139590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Julia Collier Sharman | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|||||
Gilbert Noel Baker | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|||||
Simon Peter Mittell Curtis | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|||||
Ewa Maria Morgan | Ymddiriedolwr | 22 May 2014 |
|
|
||||
Mark Edward Taylor | Ymddiriedolwr | 10 June 2013 |
|
|
||||
CLIFF ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.