Dogfen lywodraethu AGE CONCERN DURHAM COUNTY
Rhif yr elusen: 501537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 NOVEMBER 1970 AS AMENDED 19 JUNE 1972, 29 APRIL 1974 AND 20 JULY 1992. FURTHER AMENDED 22 SEPTEMBER 1998 AS AMENDED 18TH SEPTEMBER 2001, 15 JANUARY 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE IN AND AROUND COUNTY DURHAM
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COUNTY OF DURHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.