Hanes ariannol BNOS YISROEL SCHOOL MANCHESTER
Rhif yr elusen: 1142654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.36m | £2.40m | £2.35m | £2.60m | £2.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.32m | £2.33m | £2.40m | £2.49m | £2.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £375.84k | £396.52k | £510.94k | £395.95k | £429.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £756.33k | £429.75k | £417.12k | £522.49k | £675.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.20k | £437.48k | £363.34k | £2.07m | £2.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.19k | £191 | £322 | £3.01k | |
|
Incwm - Arall | £1.60m | £1.53m | £1.57m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.26m | £2.29m | £2.37m | £2.46m | £2.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64.72k | £39.12k | £29.39k | £24.33k | £71.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.40k | £9.53k | £10.89k | £10.89k | £10.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.76k | £46.64k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.