Dogfen lywodraethu The Police Children's Charity
Rhif yr elusen: 1147445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25 OCT 2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26/11/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 AUG 2016 as amended on 15 Mar 2022 as amended on 11 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE IS NEED BY REASON OF ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO SUPPORT CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 25 WHERE A PARENT WHO IS, OR WAS, A SERVING POLICE OFFICER OR POLICE STAFF MEMBER.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.