Hanes ariannol THE PAPERWEIGHT TRUST
Rhif yr elusen: 1146302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.20k | £147.76k | £634.26k | £169.73k | £503.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.91k | £129.66k | £223.75k | £294.19k | £339.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.50k | £15.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £634.25k | N/A | £503.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £12 | N/A | £259 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £4.10k | N/A | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £189.98k | N/A | £324.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £33.77k | N/A | £10.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.00k | N/A | £4.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £4.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.