ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST. DUNSTAN'S, CRANBROOK
Rhif yr elusen: 1144409
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeniffer Ann Wigram | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Janette Isobel Lloyd | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Susan Mary Hooper | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Celia Quarringtom | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Valerie Ann Piper | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Hancock | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Dr Alison Gwendy Bird | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
David Charles Hough | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Jane Isabel Upton | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Tyniza Barbara-Ann Campbell | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Andrew John Gasson | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Gwenneth Catherine Heyking | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|||||
Christopher Robin Stead | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Brian Swann | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Alun Aneuryn Jones | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.