Hanes ariannol STANSTED FAMILY CHURCH
Rhif yr elusen: 1145270
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2017 | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.24k | £7.48k | £8.99k | £5.40k | £600 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.42k | £4.04k | £5.43k | £3.08k | £689 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.