Hanes ariannol NFS MEDIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1146657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £214.18k | £220.30k | £239.07k | £236.23k | £273.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £208.82k | £213.26k | £202.42k | £220.89k | £249.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £119.49k | £122.31k | £121.83k | £119.19k | £121.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.74k | £261 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.