Hanes ariannol LLENYDDIAETH CYMRU - LITERATURE WALES
Rhif yr elusen: 1146560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.18m | £926.92k | £1.04m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.55m | £1.16m | £848.10k | £964.19k | £1.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.00k | £868.26k | £6.00k | £907.39k | £64.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.39k | £2.65k | £3.83k | £4.28k | £3.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.24k | £28.46k | £21.29k | £69.84k | £34.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £1.14m | £885.28k | £956.77k | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.20k | £1.20k | £1.20k | £666 | £1.67k | |
|
Incwm - Arall | £5.99k | £8.02k | £15.32k | £6.60k | £292 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.52m | £1.11m | £815.36k | £870.24k | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.43k | £49.98k | £32.74k | £93.95k | £54.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.45k | £25.94k | £23.17k | £19.38k | £9.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £19.65k | £30.44k | £34.28k | £58.39k | £26.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.