ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARNABAS', CLARKSFIELD, OLDHAM.
Rhif yr elusen: 1147033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dr Paul Malcolm Spenser Monk | Cadeirydd | 29 November 2009 |
|
|||||
Sharon Trotman-Green | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Jude Oyas Asekhameh | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Ruth Immanuel | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Lucie Reilly | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
Victoria Ruth Heaton | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Joanne Monk | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
Peter Duncan Haslam | Ymddiriedolwr | 18 April 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.