ymddiriedolwyr The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of Bradfield, St.Nicholas Church Bradfield
Rhif yr elusen: 1149020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naomi Marples | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Linda Denton | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Caron Walton | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Robert Walton | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
John Marples | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Mary Sheldon | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Josephine Dorothy Bird | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Jean Panniker | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Jane Gregory | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
John Graham Leslie Marples | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|||||
Carol Ann Leichert | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
MARY ANDREA NORMAN | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH WALKER M. ED. | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
SANDRA BARRAND | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
|
||||
JOHN DAVY BARRAND | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
|||||
J. HODSON | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
|||||
ROY CHAMBERLIN | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
|||||
PATRICIA MAY BANCROFT | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.