ymddiriedolwyr BELCEA CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1150194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT BOAS | Cadeirydd | 09 November 2012 |
|
|||||
Jason Thomas Price | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
GRAHAM NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||
Sally Walton | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|||||
Jennifer Susan Jonas | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||
DAME JANET RITTERMAN DBE | Ymddiriedolwr | 09 November 2012 |
|
|
||||
SABINE VINCK | Ymddiriedolwr | 09 November 2012 |
|
|
||||
SIR JOHN TUSA | Ymddiriedolwr | 09 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.