ymddiriedolwyr MAZARS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1150459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILLIP THOMAS JAMES | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Janine Fox | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Tracey Marshall | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Lesley Fox | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
KIM BARBARA HURST | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|||||
MR PHIL VERITY | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.