Hanes ariannol THE BRAIN TUMOUR CHARITY
Rhif yr elusen: 1150054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.01m | £11.31m | £8.30m | £11.48m | £12.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.22m | £12.56m | £11.33m | £10.63m | £11.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £329.00k | £529.00k | £540.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.66m | £10.36m | £7.76m | £10.96m | £11.97m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £747.80k | £554.00k | £186.00k | £193.00k | £363.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £179.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £427.59k | £398.00k | £355.00k | £325.00k | £383.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £202.03k | £0 | £155.00k | £516.00k | £1.02m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.06m | £10.36m | £9.59m | £8.75m | £8.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.16m | £2.20m | £1.74m | £1.87m | £2.92m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £71.13k | £91.00k | £80.00k | £65.00k | £84.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.67m | £4.82m | £5.45m | £5.08m | £3.89m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £42.75k | £38.58k | £30.00k | £17.00k | £27.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.