ymddiriedolwyr INSTITUTE OF HEALTH VISITING
Rhif yr elusen: 1149745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Mitchel Eliot Blair | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Dr Michael John Fanner | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Susan Janet Tokley | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Professor Dame Sarah Ann Cowley | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|||||
Christina Liu | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Alis Rasul | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Theresa Bishop | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Dr Helen Bedford | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Samantha Carlisle | Ymddiriedolwr | 05 May 2020 |
|
|||||
Dave Roberts | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.