ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST MARYS CHURCH WOOTTON BEDS
Rhif yr elusen: 1150817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Revd Canon Peter Michael Ackroyd | Cadeirydd | 08 January 2013 |
|
|||||||||
Claire Brice | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||||
Allyson Cable | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||||
Nina Rodrigues | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||||
David James Phillip Baylis | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||||||
Nicola Johnson | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||||||
Jonathan Joy | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||||||
Matthew Robert Hearn | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||||||
Charles Ashbrook | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||||||
TIMOTHY JAMES DILLSTONE | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||||||
James Hignett | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||||||
PAULINE YVONNE KENDALL | Ymddiriedolwr | 08 January 2017 |
|
|
||||||||
Anthony Charles Hall | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||||||
HAZEL CATHERINE SANDERS | Ymddiriedolwr | 08 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.