ymddiriedolwyr EXETER CATHEDRAL SCHOOL
Rhif yr elusen: 1151444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY RICHARD CANNELL | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
James Montagu Beale | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alison Joy Fisher | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Charles Kislingbury | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Nigel Sean Mitchell | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Charles Esmond Beer | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Michael Totterdell Prof | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Ellis | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Rev JAMES MUSTARD | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
THE VERY REVD JONATHAN GREENER | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
NEIL RICHARD POCKETT | Ymddiriedolwr | 24 November 2014 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Rawlings | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.