ymddiriedolwyr WAKEFIELD THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 503597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Ackroyd | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||||
Thomas Boothman Seddon | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||||
PAUL EDWARD WAINWRIGHT | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||||
Thomas Freeth | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||||
Abigail Ellen Cattley | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||||
Councillor Michael Graham | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||||
Brandon Paul Robinson-Connolly | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||||
Daniel John McCormack | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||||
Nigel Gordon Brook | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|||||||
Darren Johnson | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|||||||
Peter Box | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|||||||
KATHRYN MORGAN | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|||||||
Jacquie Speight | Ymddiriedolwr | 12 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.