Hanes ariannol WOKING GYMNASTICS CLUB
Rhif yr elusen: 1152822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £653.20k | £532.86k | £594.21k | £724.06k | £797.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £564.90k | £636.94k | £623.71k | £689.20k | £785.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £650 | £29.00k | £74.66k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £74.54k | £7.96k | £195.68k | £80.43k | £83.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.70k | £128.99k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £550.46k | £355.66k | £398.35k | £643.58k | £712.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.51k | £950 | £173 | £55 | £1.72k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £39.31k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £395.93k | £636.38k | £623.71k | £689.20k | £785.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £948 | £559 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.80k | £7.14k | £18.53k | £12.91k | £14.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £168.03k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.