Hanes ariannol NPT Transatlantic Limited
Rhif yr elusen: 1153376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.96m | £59.96m | £61.13m | £65.25m | £87.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.46m | £44.86m | £33.68m | £33.06m | £70.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.37m | £59.09m | £60.46m | £64.05m | £84.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £294.38k | £388.00k | £162.51k | £512.52k | £2.31m | |
|
Incwm - Arall | £296.77k | £483.66k | £515.72k | £685.66k | £816.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.92m | £44.28m | £33.11m | £32.16m | £69.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £541.99k | £576.58k | £571.05k | £896.58k | £985.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £87.71k | £54.79k | £45.86k | £2.00k | £2.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £15.23m | £43.36m | £32.12m | £30.87m | £68.25m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £34.53k | £51.05k | £74.83k | £161.44k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.