ymddiriedolwyr THE NORTH TYNESIDE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1154666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Margaret Oliver Stewart | Cadeirydd | 31 January 2015 |
|
|||||
Stacey Standen | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Dayo Daniel Fatuyi | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
Garry Winship | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Matthew William Robson | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Robert Hurren Mr | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Peter Brian Elliott | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|||||
Jessica Callaghan | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
Elaine Florence Nylander | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|||||
Anthony Best | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|||||
Rev DAVID PEEL | Ymddiriedolwr | 13 October 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.