Hanes ariannol THE NEW PHYTOLOGIST FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1154867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.40m | £1.42m | £1.37m | £1.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.42m | £1.09m | £1.06m | £1.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.36m | £1.36m | £1.39m | £1.34m | £1.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £37.91k | £39.16k | £31.90k | £28.01k | £34.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £1.40m | £1.07m | £1.05m | £1.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.51k | £23.77k | £19.91k | £16.07k | £16.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.22k | £6.23k | £5.36k | £6.92k | £9.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £364.92k | £390.57k | £532.24k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £25.51k | £0 | £0 | £0 | £16.27k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.