ymddiriedolwyr BRECON FOOD BANK
Rhif yr elusen: 1157203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Russell Boarer | Cadeirydd | 30 July 2022 |
|
|||||
Richard Feasey | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||
Elisabeth Lifford | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|||||
Susan Elizabeth Williams | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
Alun Edward Hutchinson | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Lucinda Bugler | Ymddiriedolwr | 06 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.