ymddiriedolwyr TADCASTER METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1158403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
33 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ann Fox | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|||||
Judith Rae Green | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Barbara Hudson | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
James Murison | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Christine Janet Kidd | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Valerie Ella Woodhams | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Stephanie Ann Smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Beverly Anne Hills | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Alan Lyness Bell | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Keith Roy Hartrick | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Penelope Ann Harrison | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Christopher William Horbury | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Kathleen Jean Page | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Neil Alexander Barron | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
David Charles Mountain | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Susan Jakeman | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
EILEEN CLARKSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Hilary Joy Marshall | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
ANTHONY PAGE | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Rev Stephen Jakeman | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
KATHRYN WHALEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
SHEILA BURGESS | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
JANET ALLMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
JOAN DYER | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
WILLIAM KENDALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
HEATHER ANGELA SHIPMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
ANNE HOVELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
ANDREW CHRISTOPHER MARSHALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH WATSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
JOAN WILSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
JOAN VALERIE THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
JANET GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
||||
MIKE SHIPMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.