Hanes ariannol BONE CANCER RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 1159590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.41m | £1.67m | £2.76m | £4.67m | £3.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.45m | £1.35m | £2.83m | £4.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £63.30k | £1.12k | £210.64k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.38m | £1.63m | £2.72m | £4.61m | £3.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.71k | £2.66k | £6.29k | £13.76k | £6.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.50k | £37.67k | £31.74k | £50.52k | £103.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.36k | £0 | £0 | £16.89k | £1.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £870.17k | £951.86k | £949.65k | £2.26m | £3.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £478.28k | £494.70k | £400.03k | £569.28k | £792.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.44k | £13.77k | £9.95k | £13.75k | £26.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £494.06k | £419.39k | £183.03k | £1.33m | £2.33m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.78k | £9.28k | £9.23k | £18.23k | £25.20k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.