ymddiriedolwyr BONE CANCER RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 1159590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Alison Gartland | Cadeirydd | 25 April 2020 |
|
|
||||
Francesca Robinson | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Charlene Young | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Margaret Moore | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
David Elston | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Booth | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Anthea Martin | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Mike Ashton | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Eatock | Ymddiriedolwr | 23 October 2021 |
|
|
||||
Dr Darrell Green | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Damian Harper | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Jonathan Stevenson | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
Professor Bernadette Brennan | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||
GILLIAN JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 23 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.