Hanes ariannol LFLC LTD
Rhif yr elusen: 1160792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.43k | £95.34k | £181.03k | £173.01k | £181.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.91k | £131.40k | £147.19k | £177.90k | £177.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £52.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.58k | £52.80k | N/A | £10.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.