ymddiriedolwyr CHEQUER MEAD ARTS AND COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1165519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Farren | Cadeirydd | 01 April 2020 |
|
|
||||
Tracy Denise Hughes | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Stephen James Barnett | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Dean Lee Duly | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Nicholas Gibson | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|||||
FRANK OSBORNE | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
SIMON GREGORY COLE RSA | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
JULIE ANNE MOCKFORD AISTD MRAD | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.