ymddiriedolwyr REACT Disaster Response Ltd
Rhif yr elusen: 1163214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL SIR NICHOLAS RALPH PARKER CBE | Cadeirydd | 30 June 2015 |
|
|
||||
James Coates | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Nicholas Wills | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Nadine Nohr | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Maria Isabel Fernandez Utges Manley | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Burr Noland Carter | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|||||
Richard Wilson | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
KATE HOLT | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.