ymddiriedolwyr VICTORIA FALLS WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 1166614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Bruce Weir | Cadeirydd | 01 August 2023 |
|
|||||
Barry Charles Hemans | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Helen Margaret Buckworth | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
James Murray | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|||||
Rodney Graeme Dacomb | Ymddiriedolwr | 10 August 2017 |
|
|
||||
Valerie Swanson | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.