Hanes ariannol DISABLED ASIAN WOMEN'S NETWORK
Rhif yr elusen: 1163929
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2018 | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.67k | £113.46k | £57.45k | £35.72k | £33.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.04k | £106.14k | £38.79k | £20.99k | £23.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.47k | £33.00k | £51.63k | £33.63k | £33.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.