Hanes ariannol HACKNEY PLAYBUS
Rhif yr elusen: 1163792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £161.81k | £187.97k | £232.64k | £187.45k | £198.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.97k | £183.80k | £183.73k | £208.08k | £230.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.88k | £18.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.49k | £47.57k | £33.63k | £26.71k | £25.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.