Hanes ariannol THE COMMUNITY & PARISH OF ST FURSEY WITHIN THE ANTIOCHIAN ORTHODOX CHRISTIAN ARCHDIOCESE OF THE BRITISH ISLES & IRELAND
Rhif yr elusen: 1166650
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.27k | £8.02k | £9.36k | £26.28k | £10.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.24k | £7.16k | £9.88k | £9.65k | £12.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.