Hanes ariannol WORCESTER MUNICIPAL CHARITIES (CIO)
Rhif yr elusen: 1166931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.84m | £1.49m | £1.43m | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £988.52k | £1.07m | £1.33m | £1.48m | £1.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £155.58k | £181.85k | £186.29k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £149.26k | £866.67k | £250.00k | £150.00k | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £103 | £0 | £405.68k | £331.90k | £256.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £405.73k | £1.30m | £954.32k | £1.08m | £1.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £589.83k | £535.68k | £4.33k | £6.91k | £16.98k | |
|
Incwm - Arall | £246.58k | £11.74k | £124.12k | £10.20k | £9.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £946.82k | £888.52k | £1.33m | £1.48m | £1.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £41.70k | £180.36k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.83k | £6.31k | £6.29k | £6.90k | £6.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £317.02k | £333.00k | £332.56k | £345.54k | £369.31k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £41.70k | £180.36k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.