ymddiriedolwyr COASTLANDS LOCAL HISTORY GROUP (CIO)
Rhif yr elusen: 1164339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YVONNE CLARE EVANS | Cadeirydd | 16 March 2016 |
|
|||||
Philip Marshall | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Peter David Royle | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Stephen Morrell | Ymddiriedolwr | 25 March 2018 |
|
|
||||
PHILLIP HENRY EDWARDS | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||
MRS IRA HEMIGWAY | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
HARRIET CHARLOTTE BISHOP | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|||||
MRS ANN BARKWORTH | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
MILDRED MARGARET REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
MRS MARY LEWIS | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
HILARY JEAN ORTON | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.