Hanes ariannol UNIVERSITY COLLEGE LONDON HOSPITALS CHARITY
Rhif yr elusen: 1165398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.51m | £21.94m | £16.80m | £26.60m | £40.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.61m | £22.67m | £33.90m | £23.46m | £9.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.15m | £9.77m | £7.80m | £15.62m | £28.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.33m | £5.83m | £3.93m | £5.84m | £6.13m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £1.23m | £819.00k | £1.01m | £1.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.86m | £5.08m | £4.25m | £4.14m | £4.57m | |
|
Incwm - Arall | £10.01k | £29.00k | £0 | £0 | £85.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.72m | £968.39k | £568.00k | £393.00k | £525.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.22m | £14.60m | £17.79m | £12.01m | £12.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.39m | £8.07m | £16.11m | £11.46m | -£2.69m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.70k | £64.00k | £47.00k | £58.00k | £81.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £853.32k | £4.38m | £8.81m | £2.29m | £2.50m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.65m | £1.66m | £1.43k | £1.98m | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.