Hanes ariannol THE NORTHERN COLLEGE FOR RESIDENTIAL ADULT EDUCATION LIMITED
Rhif yr elusen: 507245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.46m | £5.17m | £4.61m | £3.31m | £3.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.00m | £4.91m | £4.86m | £5.05m | £4.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £56.66k | £22.93k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £96.41k | £4.59m | £4.20m | £2.87m | £3.32m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.28k | £500 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.42m | £5.14m | £4.60m | £3.30m | £3.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.81k | £24.67k | £6.37k | £7.30k | £62.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.00m | £4.91m | £4.86m | £5.05m | £4.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.61k | £49.85k | £51.77k | £56.30k | £50.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.